Выбери справа число,ближайшее к результату умножения.Проведи стрелки.
30×6

Выбери справа число,ближайшее к результату умножения.Проведи стрелки.
30×61 1200
60×300 18000
290×400 1800
32×40 12000
410×29 27000
31×899 360000
905×390 120000

  • 30×61= 1830~1800
    60×300=18000=18000
    290×400= 116000~120000
    32×40=1280~1200
    410×29=11890~12000
    31×899=27869~27000
    905×390=352950~360000

Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

5 + 2 =